Акционерное общество «Тулажелдормаш» на основании приказа генерального директора сообщает о прекращении действия «23» мая 2023 г. в порядке пп. 2 п. 1 ст. 188 Гражданского кодекса Российской Федерации следующих доверенностей:
- № 45 от «22» декабря 2022, выданной Стрекачеву Игорю Владимировичу,
- №92 от 16.07.2022, выданной Симакову Олегу Александровичу,
- №94 от 24.08.2022, выданной Никифорову Максиму Александровичу,
- №100 от 14.10.2022, выданной Кузнецовой Светлане Владимировне,
- №102 от 31.10.2022, выданной Акулинину Сергею Викторовичу,
- №106 от 12.12.2022, выданной Гриневичу Михаилу Александровичу,
- №59 от 06.02.2023, выданной Сердюку Алексею Ивановичу.